Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Regnskabs år | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Navne | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-05 tilføjes Vedtægter: 2023-12-05 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-05-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AVANT DENMARK A/S. (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-03-08 tilføjes Navne: POP 14 Holding ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-07 fjernes Navne: Avant Holding ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-01 tilføjes Navne: Avant Holding ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-08 tilføjes Vedtægter: 2023-03-08 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-03-01 tilføjes Vedtægter: 2023-03-01 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Bestyrelse: Kristian Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Direktion: Brian Thaysen (direktør) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-09-30 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-03-01 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Legale ejere: THAYSEN HOLSTED ApS, Kristian Svendsen, Lasse Thorbøll Juhl, Flemming Rahbech Skou, Henrik Gavlshøj Berg (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Brian Thaysen (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Revisor: Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Stiftere: THAYSEN HOLSTED ApS, Lasse Thorbøll Juhl, Kristian Svendsen, Henrik Gavlshøj Berg, Flemming Rahbech Skou (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-02)