Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Navne | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-03-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Oliver's Bilcenter A/S. (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 tilføjes Vedtægter: 2023-03-30 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-02 tilføjes Vedtægter: 2023-03-02 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-02 tilføjes Navne: Oliver Aaquist Holding Aps (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 fjernes Navne: Oliver Aaquist Aps (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgebakken 11, 8870 Langå (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Bestyrelse: Karl Kristian Aaquist (formand) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Direktion: Oliver Benjamin Aaquist (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-02-28 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Legale ejere: Oliver Benjamin Aaquist (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Navne: Oliver Aaquist Aps (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-28 tilføjes Reelle ejere: Oliver Benjamin Aaquist (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-02-28 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-02-28 tilføjes Stiftere: Oliver Benjamin Aaquist (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Vedtægter: 2023-02-28 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-28)