Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 fjernes Direktion: Fernando Oltra Garcia (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2023-02-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 58, 6., 1112 København K (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Direktion: Fernando Oltra Garcia (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2023-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde tjenesteydelser relateret til virtuelle aktiver og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-02-16 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Legale ejere: Fernando Oltra Garcia (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Navne: Alende Virtual Assets Denmark Exchange Network ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Reelle ejere: Fernando Oltra Garcia (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Stiftere: Fernando Oltra Garcia (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2023-02-16 tilføjes Vedtægter: 2023-02-16 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-23)