Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-03 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-03-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NIKO JUNE ApS. (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-18 tilføjes Legale ejere: Bella Rose Lotko Teisbæk (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-18 fjernes Legale ejere: Pernille Bjørn Teisbæk, Philip Lotko Wormslev (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-18 tilføjes Reelle ejere: Pernille Bjørn Teisbæk, Philip Lotko Wormslev (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-17 fjernes Reelle ejere: Pernille Bjørn Teisbæk, Philip Lotko Wormslev (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-03-08 tilføjes Legale ejere: Pernille Bjørn Teisbæk, Philip Lotko Wormslev, Bruce Vincent Lotko Teisbæk, Bobby Max Lotko Teisbæk, Billy Bjørn Lotko Teisbæk (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-03-07 fjernes Legale ejere: Pernille Bjørn Teisbæk, Philip Lotko Wormslev (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-03-08 tilføjes Reelle ejere: Pernille Bjørn Teisbæk, Philip Lotko Wormslev (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-03-07 fjernes Reelle ejere: Pernille Bjørn Teisbæk, Philip Lotko Wormslev (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amalievej 14, 1875 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Direktion: Pernille Bjørn Teisbæk (direktør) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at drive virksomhed i ind- og udland ved industri, handel, finansiering, investering i ejendomme, kapitalfonde, værdipapirer, valuta og finansielle instrumenter, herunder ikke-kommercielle forretninger, det være sig egenfinansieret eller lånefinansieret, og anden hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-02-27 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Legale ejere: Pernille Bjørn Teisbæk, Philip Lotko Wormslev, LookDePernille Holding ApS, LOTKO HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-02-27 tilføjes Navne: PP CORP ApS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Reelle ejere: Pernille Bjørn Teisbæk, Philip Lotko Wormslev, Pernille Bjørn Teisbæk, Philip Lotko Wormslev (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-02-27 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-02-27 tilføjes Stiftere: Philip Lotko Wormslev, Pernille Bjørn Teisbæk, LookDePernille Holding ApS, LOTKO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Vedtægter: 2023-02-27 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-27)