Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-22 fjernes Direktion: Hans Ohlsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PIPECRAFT ApS. (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lokes Ager 86, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Direktion: Hans Ohlsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-02-23 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Legale ejere: Hans Ohlsen (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Navne: 1101 ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Reelle ejere: Hans Ohlsen (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Stiftere: Hans Ohlsen (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-02-23 tilføjes Vedtægter: 2023-02-23 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)