Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandby Kirkevej 277, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 49, 2., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 49, 2., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 25, 2., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-12 tilføjes Hjemmeside: tionsales.com (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: nj@tionsales.com (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-18 tilføjes Direktion: Niklas Borg Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-18 fjernes Direktion: Anders Hove Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-18 tilføjes Legale ejere: Niklas Borg Jørgensen, Stig Vejlø Busch (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-18 fjernes Legale ejere: Anders Hove Sørensen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 fjernes Legale ejere: Niklas Borg Jørgensen, Stig Vejlø Busch (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-18 tilføjes Reelle ejere: Niklas Borg Jørgensen, Stig Vejlø Busch (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-18 fjernes Reelle ejere: Anders Hove Sørensen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-17 fjernes Reelle ejere: Niklas Borg Jørgensen, Stig Vejlø Busch (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-02-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 25, 2., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-02-15 tilføjes Binavne: Tion Marketing ApS, Tion Invest ApS, Tion Communications ApS, Tion Coaching ApS, Tion ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Direktion: Anders Hove Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive call center virksomhed, salgscoaching og udøve konsulentydelser indenfor salg og markedsføring samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-02-15 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Legale ejere: Niklas Borg Jørgensen, Stig Vejlø Busch, Anders Hove Sørensen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-02-15 tilføjes Navne: Tion Sales ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Reelle ejere: Niklas Borg Jørgensen, Stig Vejlø Busch, Anders Hove Sørensen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-02-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Stiftere: Stig Vejlø Busch, Niklas Borg Jørgensen, Anders Hove Sørensen (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Vedtægter: 2023-02-15 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-24)