Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | xbrl | ||||
Legale ejere | Direktion | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LINDHOLM MASKINER A/S. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2024-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: PLIND HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-29 fjernes Legale ejere: PLIND HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-12 fjernes Direktion: Per Axel Lindholm (direktør) (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-04-19 tilføjes Reelle ejere: Karen Boe Lindholm (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2023-04-19 fjernes Reelle ejere: Per Axel Lindholm (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 16, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Direktion: Per Axel Lindholm (direktør) (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-02-24 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Legale ejere: PLIND HOLDING ApS, LASSE LINDHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-02-24 tilføjes Navne: Lest Holding ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Reelle ejere: Per Axel Lindholm, Lasse Nils Lindholm (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-02-24 tilføjes Stiftere: PLIND HOLDING ApS, LASSE LINDHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Vedtægter: 2023-02-24 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-24)