Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Hvidhvask | Binavne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-22 fjernes Direktion: Lucie Krulichova (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-11-24 tilføjes Vedtægter: 2023-11-24 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-20 tilføjes Legale ejere: Lucie Krulichova Holding I., s.r.o (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-20 fjernes Legale ejere: Barna Bencze Holding I., s.r.o, Mercedesz Hohmann Holding I., s.r.o (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-19 fjernes Legale ejere: Lucie Krulichova Holding I., s.r.o (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-20 tilføjes Reelle ejere: Lucie Krulichova (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-20 fjernes Reelle ejere: Barna Bencze, Mercédesz Hohmann (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-19 fjernes Reelle ejere: Lucie Krulichova (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-10-31 fjernes Direktion: Barna Bencze (direktør) (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 44.999,00 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-08 tilføjes Legale ejere: Mercedesz Hohmann Holding I., s.r.o, Antler Europe Fund I AB (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-09-07 fjernes Legale ejere: Mercedesz Hohmann Holding I., s.r.o (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-08 tilføjes Reelle ejere: Lucie Krulichova, Barna Bencze, Mercédesz Hohmann (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-09-07 fjernes Reelle ejere: Lucie Krulichova, Barna Bencze, Mercédesz Hohmann (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-08 tilføjes Vedtægter: 2023-09-08 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cylindervej 11, 1., 2450 København SV (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Cylindervej 10, 1., 2450 København SV (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 tilføjes Hjemmeside: www.motionshift.io (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-02-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cylindervej 10, 1., 2450 København SV (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-02-10 tilføjes Binavne: Motionshift Technologies ApS (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Direktion: Barna Bencze (direktør) (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og udgivelse af software, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-02-10 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Kontaktoplysninger: business@motionshift.io (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Legale ejere: Mercedesz Hohmann Holding I., s.r.o, Lucie Krulichova Holding I., s.r.o, Barna Bencze Holding I., s.r.o (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Navne: Motionshift ApS (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Reelle ejere: Lucie Krulichova, Barna Bencze, Mercédesz Hohmann (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Stiftere: Mercedesz Hohmann Holding I., s.r.o, Lucie Krulichova Holding I., s.r.o, Barna Bencze Holding I., s.r.o (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-02-10 tilføjes Vedtægter: 2023-02-10 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)