Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Interessenter | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2024-05-30 tilføjes Reelle ejere: Søren Juul Kjeldsteen (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-02-16 tilføjes Interessenter: Kristoffer Fjordbak Caspersen (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-15 fjernes Interessenter: Michael Reinhold Clausen (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Reelle ejere: Kristoffer Fjordbak Caspersen (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-02-16 fjernes Reelle ejere: Michael Reinhold Clausen (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hyena.spiritus@gmail.com (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-22 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@hyænen.dk (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Alle 28, 4600 Køge (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-03-01 tilføjes Hjemmeside: www.hyænen.dk (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-03-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-03-01 tilføjes Interessenter: Thomas Caspersen, Michael Reinhold Clausen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@hyænen.dk (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-03-01 tilføjes Navne: Hyænen I/S (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Reinhold Clausen, Thomas Caspersen (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2023-02-20)