Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Schmidt Hansen(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karsten Juel Lorenzen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nina Klokkervoll(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Shamila Hussain(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Asaad Hadi Hasan(virk.: 4) | 0 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Kitt Leni Worsøe Jørgensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sameer Kohli(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Annette Klyhn Orkild(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Arne Nielsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Robert Joseph Fisher(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Adolpho Alex Bittencourt Galindo(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Khaled Saoud Ali Ghathian(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hawraa Khudayer Mohamed Al-Khafaji(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 2,33 % | 2,33 % | 2,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Annette Klyhn Orkild | 01.01.2007 | Bodilsgade 3, 1732 København V |
Jan Arne Nielsen | 01.01.2007 | Fjordparken 77, 5800 Nyborg |
Khaled Saoud Ali Ghathian | 01.05.2013 | Emblasgade 139, 2100 København Ø |
Asaad Hadi Hasan | 11.08.2016 | Kapelvej 15, 2200 København N |
Kitt Leni Worsøe Jørgensen | 15.03.2018 | Tesdorpfsvej 39, 2000 Frederiksberg |
Per Schmidt Hansen | 15.03.2018 | Tesdorpfsvej 39, 2000 Frederiksberg |
Sameer Kohli | 01.09.2019 | Havfruevej 8, 2730 Herlev |
Hawraa Khudayer Mohamed Al-Khafaji | 15.11.2019 | Tværvangen 15, 2700 Brønshøj |
Shamila Hussain | 01.05.2020 | Camilla Nielsens Vej 2, 2000 Frederiksberg |
Robert Joseph Fisher | 21.01.2022 | Concordiavej 16A, 2850 Nærum |
Nina Klokkervoll | 01.02.2022 | Kirsebærvej 1A, 3200 Helsinge |
Adolpho Alex Bittencourt Galindo | 03.10.2022 | Skovledet 12, 2830 Virum |
Karsten Juel Lorenzen | 01.07.2023 | Ridefogedvej 4, 2400 København NV |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SVANEVEJ PRIVATSKOLE | 43857916 | Aktiv | Folkeskoler o.lign. (852010) |
Seventh-Day Adventist ICC | 33280602 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.12.2021 | nan (km) | Svanevej 10, 2400 København NV | Svanevej 10, 2400 København NV |
SVANEVEJ PRIVATSKOLE. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 15.04.1973 (18802 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Svanevej 41 I/S | 42713791 |
Svanevej Adventist Spejdertrop | 30644557 |
SVANEVEJENS AUTO ApS | 72144015 |
Svanevej P/S | 42697648 |
SVANEVEJ PRIVATSKOLE | 43857916 |
Svanevigcentrets Fond | 30968875 |
Svaneviggaard | 42332585 |
Svanevig Hospice | 29732884 |
Svanevig Hospice Kontoen | 34448884 |
SVANE Vildmarksbad | 42983217 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Schmidt Hansen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Karsten Juel Lorenzen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nina Klokkervoll(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Shamila Hussain(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Asaad Hadi Hasan(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kitt Leni Worsøe Jørgensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sameer Kohli(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Annette Klyhn Orkild(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan Arne Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robert Joseph Fisher(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adolpho Alex Bittencourt Galindo(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Khaled Saoud Ali Ghathian(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hawraa Khudayer Mohamed Al-Khafaji(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 14 % | 0 % | 0 % | 2 % | 9 % | 74 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Schmidt Hansen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 6 | 11 | 13 |
Karsten Juel Lorenzen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nina Klokkervoll(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Shamila Hussain(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Asaad Hadi Hasan(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kitt Leni Worsøe Jørgensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sameer Kohli(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Annette Klyhn Orkild(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jan Arne Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robert Joseph Fisher(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adolpho Alex Bittencourt Galindo(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Khaled Saoud Ali Ghathian(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hawraa Khudayer Mohamed Al-Khafaji(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 11 | 7 | 18 | 28 |
Pct. | 17 % | 11 % | 28 % | 44 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |