Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-05-31 tilføjes Bestyrelse: Anders Jørgen Lenborg (formand) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-05-31 fjernes Bestyrelse: Jørgen Skovgaard (formand) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 tilføjes Direktion: Jon Gunnar Solli (direktør) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Direktion: Niels Erik Skovmose Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktionen i forening. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 tilføjes Vedtægter: 2023-05-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Reelle ejere: Jørgen Skovgaard (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 66, 7620 Lemvig (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Skovgaard (formand) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-02-16 tilføjes Direktion: Niels Erik Skovmose Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, finansiering, udvikling, drift og investering i vedvarende energiproduktion samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Legale ejere: Skovgaard Energy A/S, Odin Energy Holding P/S (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-16 fjernes Legale ejere: Skovgaard Energy A/S (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-16 tilføjes Navne: Odin Energy Invest I P/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Skovgaard (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-02-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-02-16 tilføjes Stiftere: Skovgaard Energy A/S (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller komplementaren (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-02-16 tilføjes Vedtægter: 2023-02-16 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-16)