Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tine Land | 07.03.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tine Land | 14.02.2023 | 06.03.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tine Land | 07.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anne Stampe Olesen | 07.03.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Louise Herping Ellegaard | 07.03.2023 | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Kastrup | 07.03.2023 | 16.11.2023 | bestyrelsesmedlem |