Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Børge Hedegaard Jensen | 30.04.1998 | 25.02.2003 | direktion |
Børge Hedegaard Jensen | 29.12.1972 | 31.12.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Børge Hedegaard Jensen | 30.04.1998 | 25.02.2003 | bestyrelse |
Aase Jensen | 30.04.1998 | 25.02.2003 | bestyrelse |
Jesper Hedegaard Jensen | 30.04.1998 | 25.02.2003 | formand |
Børge Hedegaard Jensen | 29.12.1972 | 31.12.1997 | bestyrelse |
Aase Jensen | 29.12.1972 | 31.12.1997 | bestyrelse |
Jesper Hedegaard Jensen | 29.12.1972 | 31.12.1997 | formand |
Torben Ulrik Smith | 29.12.1972 | 22.12.1988 | formand |