Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: mc@cleanenergy.dk (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Solenergi Partner 1 ApS. (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Solenergi Partner 2 ApS. (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-02-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Bestyrelse: Steen Stavnsbo (formand) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Direktion: Martin Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er projektudvikling, drift og ejerskab samt opkøb og salg af vindmølle- og solcelleprojekter, samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-02-13 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Legale ejere: Clean Energy Development DK ApS, EHJ HOLDING ApS, MIKO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Navne: Dansk Solenergi Partner ApS (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Stiftere: MIKO HOLDING ApS, EHJ HOLDING ApS, Clean Energy Development DK ApS (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Vedtægter: 2023-02-13 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-14)