Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SBersang Holding ApS (CVR 44568756) | NORMAL | 05.02.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Søren Bersang Rasmussen | 14.09.2023 | 05.02.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Kirsten Anne Bersang Rasmussen | 13.04.2023 | 14.09.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Per Otto Bersang Rasmussen | 14.02.2023 | 13.04.2023 | 100,00% | 100,00 % |