Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Johan Marinus Hansen | 10.02.2023 | |
Karma Johannes Aron Kristiansen Brandt | 10.02.2023 | |
Kristian Fleischer | 10.02.2023 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Johan Marinus Hansen | 22.12.2023 | 30.04.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Karma Johannes Aron Kristiansen Brandt | 22.12.2023 | 29.04.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Kristian Fleischer | 10.02.2023 | 22.12.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Johan Marinus Hansen | 10.02.2023 | 21.12.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Karma Johannes Aron Kristiansen Brandt | 10.02.2023 | 21.12.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |