Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Elletoft Køster(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mikkel Holmbäck(virk.: 13) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tina Unger(virk.: 6) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Olivia Karen Höcky Hansen(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mikkel Holmbäck | 01.01.2007 | H.C. Ørsteds Vej 32, 1879 Frederiksberg C |
Thomas Elletoft Køster | 01.01.2007 | Holløse Gade 21, 3210 Vejby |
Olivia Karen Höcky Hansen | 17.07.2019 | Njalsgade 2, 2300 København S |
Tina Unger | 21.06.2020 | Bognæsvej 4, 4000 Roskilde |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Fonden Sct. Hans Have | 43644742 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Foreningen Sct. Hans Have | 35605436 | Aktiv | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring (841200) |
Sct. Hans Have ApS | 43846922 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Sct. Hans Have Holding ApS | 43840010 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Sct. Hans Have ApS. |
Sidst opdateret den 13.02.2023 og angivet som gældende fra 09.02.2023 (597 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Sct. Hans Apotek | 26221404 |
SCT. HANS FLYTTEFORRETNING & PIANOTRANSPORTEN ApS | 18255146 |
Sct. Hansgades antik v/Birgit Dahl | 31121256 |
Sct. Hansgades Brolaug | 42721271 |
Sct. Hans H/F | 40927344 |
Sct. Hans Hospitals Kunstforening | 40963847 |
Sct. Hans Kirke | 37681474 |
Sct. Hans Menighedsråd | 64349112 |
Sct. Hedvigs Stiftelsen | 53440428 |
Sct. Ib Skole & Børnehave S/I | 66300013 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Elletoft Køster(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mikkel Holmbäck(virk.: 13) Formand | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tina Unger(virk.: 6) Adm. Dir. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Olivia Karen Höcky Hansen(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 79 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Elletoft Køster(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mikkel Holmbäck(virk.: 13) Formand | 11 | 9 | 1 | 2 |
Tina Unger(virk.: 6) Adm. Dir. | 1 | 4 | 1 | 2 |
Olivia Karen Höcky Hansen(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 0 | 4 |
Sum | 21 | 13 | 3 | 8 |
Pct. | 47 % | 29 % | 7 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |