Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Navne | Vedtægter | xbrl | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 tilføjes Direktion: Jim Ojeda Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-29 fjernes Direktion: Steen Hindsgavl Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-02-02 tilføjes Navne: SGEH 3 ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-01 fjernes Navne: Søttrup Energi- & Naturpark ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-02 tilføjes Vedtægter: 2024-02-02 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 6, 2., 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Direktion: Steen Hindsgavl Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførelse samt drift af energianlæg, herunder solcellepark, og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-02-10 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Legale ejere: Solar Energy Holding AG (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Navne: Søttrup Energi- & Naturpark ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-02-10 tilføjes Reelle ejere: Steen Hindsgavl Hansen (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Stiftere: Solar Energy Holding AG (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Vedtægter: 2023-02-10 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-13)