Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 55, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 55, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2023-02-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mols Dining ApS. (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 55, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 55, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 55, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 55, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 55, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 55, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 55, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 55, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 55, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 55, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Dreyers Vej 55, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-29 tilføjes Direktion: Oliver Rise Nissen (direktør) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er holdingvirksomhed og anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-29 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: oliver_nissen96@hotmail.dk (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Legale ejere: Oliver Rise Nissen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Navne: Noella Nissen Holding ApS (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Reelle ejere: Oliver Rise Nissen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Stiftere: Oliver Rise Nissen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Vedtægter: 2023-01-29 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-09)