Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BHNS ApS. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eckersbergsgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Direktion: Kasper Lage Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt øvrig investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-26 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Legale ejere: Kasper Lage Hansen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Navne: BHNS Holding ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Reelle ejere: Kasper Lage Hansen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Stiftere: Kasper Lage Hansen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Vedtægter: 2023-01-26 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)