Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Haarder Gregersen(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Andreas Fejer Hermansen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Oskar Krogager Ringgaard(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Victor Emil Hahn Prirsching(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Andreas Fejer Hermansen | 16.01.2017 | Ringtoften 161, 2740 Skovlunde |
Oskar Krogager Ringgaard | 14.04.2021 | Lille Fredensgade 3, 2200 København N |
Victor Emil Hahn Prirsching | 27.05.2021 | Lille Fredensgade 3, 2200 København N |
Anders Haarder Gregersen | 15.01.2023 | Dalgas Boulevard 1, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DMP ApS | 43830082 | NORMAL | Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (592000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.05.2023 | 7,19 (km) | Lille Fredensgade 3, 2200 København N | Dalgas Boulevard 1, 2000 Frederiksberg |
22.01.2024 | 7,19 (km) | Dalgas Boulevard 1, 2000 Frederiksberg | Lille Fredensgade 3, 2200 København N |
DMP ApS. |
Sidst opdateret den 06.02.2023 og angivet som gældende fra 01.02.2023 (613 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
DMonby Holding ApS | 36891580 |
DMO TRISO Holding ApS | 41314354 |
DMO Ulstrupskolen ApS | 43652826 |
DMP-MØLLESERVICE A/S | 10097924 |
DMP ApS | 43830082 |
DMP BYG A/S | 13704643 |
DMP Clean Service | 42948039 |
D M Performance & Massage | 41157372 |
DMP HOLDING 1 ApS | 32327702 |
DMP Invest ApS | 43304577 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haarder Gregersen(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Andreas Fejer Hermansen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oskar Krogager Ringgaard(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Emil Hahn Prirsching(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Haarder Gregersen(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 3 | 1 | 5 |
Andreas Fejer Hermansen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 1 | 2 |
Oskar Krogager Ringgaard(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 2 |
Victor Emil Hahn Prirsching(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 0 | 3 | 2 | 11 |
Pct. | 0 % | 19 % | 13 % | 69 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |