Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgesvej 17, kl., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gildbrostien 14, 2. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 tilføjes Direktion: Hans Bech (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Tubay Kütük (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gildbrostien 14, 2. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sallingvej 61, 2720 Vanløse (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bosted, jfr. Lov om Social Service § 107-111, samt tilbyde og levere ydelser til kommunale myndigheder og andre offentlige myndigheder samt borgere her i Danmark indenfor BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance jfr.) Lov om Social Service §96 samt formidling af kvalificeret veluddannet personale til offentlige myndigheder og private virksomheder (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-27 tilføjes Direktion: Tubay Kütük (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-02-27 fjernes Direktion: Nabil Koubtan (direktør) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-08 tilføjes Direktion: Nabil Koubtan (direktør) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-08 fjernes Direktion: Avtar Singh (direktør) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-27 tilføjes Legale ejere: Tubay Kütük (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-27 fjernes Legale ejere: Nabil Koubtan (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-08 tilføjes Legale ejere: Nabil Koubtan (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-08 fjernes Legale ejere: Anders Eduard Klarskov Petersen, Avtar Singh (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-27 tilføjes Navne: BPA og Personaleformidling ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-26 fjernes Navne: Venue 61 ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-27 tilføjes Reelle ejere: Tubay Kütük (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-27 fjernes Reelle ejere: Nabil Koubtan (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-08 tilføjes Reelle ejere: Nabil Koubtan (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-08 fjernes Reelle ejere: Anders Eduard Klarskov Petersen, Avtar Singh (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-27 tilføjes Vedtægter: 2024-02-27 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-10-17 tilføjes Direktion: Avtar Singh (direktør) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-10-17 fjernes Direktion: Anders Eduard Klarskov Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-17 tilføjes Legale ejere: Avtar Singh (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-10-17 tilføjes Reelle ejere: Avtar Singh (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-09-29 tilføjes Legale ejere: Anders Eduard Klarskov Petersen (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-09-28 fjernes Legale ejere: René Reedorf (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 tilføjes Reelle ejere: Anders Eduard Klarskov Petersen (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-09-28 fjernes Reelle ejere: René Reedorf (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Direktion: Anders Eduard Klarskov Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-09-28 fjernes Direktion: René Reedorf (direktør) (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-07-12 tilføjes Legale ejere: René Reedorf (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-07-12 fjernes Legale ejere: Maria Giovanna Lanotte (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-12 tilføjes Reelle ejere: René Reedorf (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-07-12 fjernes Reelle ejere: Maria Giovanna Lanotte (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-04-02 tilføjes Direktion: René Reedorf (direktør) (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-04-02 fjernes Direktion: Maria Giovanna Lanotte (direktør) (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2023-04-02 tilføjes Legale ejere: Maria Giovanna Lanotte (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-04-02 fjernes Legale ejere: Soheil Maleki Balesini (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2023-04-02 tilføjes Reelle ejere: Maria Giovanna Lanotte (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-04-02 fjernes Reelle ejere: Soheil Maleki Balesini (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2023-03-31 tilføjes Direktion: Maria Giovanna Lanotte (direktør) (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2023-03-31 fjernes Direktion: Matin Husaini (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-21 tilføjes Reelle ejere: Soheil Maleki Balesini (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2023-03-20 fjernes Reelle ejere: Soheil Maleki Balesini (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-21 fjernes Legale ejere: OPEN SKY 2 ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sallingvej 61, 2720 Vanløse (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-01-27 tilføjes Direktion: Matin Husaini (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive catering virksomhed samt enhver hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-27 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Legale ejere: OPEN SKY 2 ApS, Soheil Maleki Balesini (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-27 tilføjes Navne: Venue 61 ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-01-27 tilføjes Reelle ejere: Soheil Maleki Balesini (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Stiftere: Soheil Maleki Balesini, OPEN SKY 2 ApS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-01-27 tilføjes Vedtægter: 2023-01-27 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)