Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Regnskabs år | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Reelle ejere | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agern Alle 5, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, eje og drive infrastruktur til levering af hydrogen til kunder og andre relaterede virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-28 tilføjes Bestyrelse: Jens Einar Opstad Berge (formand) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-28 fjernes Bestyrelse: Rasmus Salomonsen (formand) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-01 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Salomonsen (formand) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-28 tilføjes Direktion: Per Øyvind Voie (direktør) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-28 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-28 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-02-28 tilføjes Legale ejere: NH2 Refueling A/S (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-28 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-28 tilføjes Navne: Vireon Danmark A/S (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-27 fjernes Navne: A/S STM nr. 6321 (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-01 tilføjes Navne: A/S STM nr. 6321 (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-28 tilføjes Vedtægter: 2023-02-28 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-02-01 tilføjes Vedtægter: 2023-02-01 (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-02-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-02-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-02)