Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 1267 København K (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 1267 København K (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 1267 København K (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bistruplund 11, st. tv., 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-20 tilføjes Hjemmeside: www.europiaservice.dk (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: servicevikar@hotmail.com (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-07-11 tilføjes Direktion: Mayzar Kassem Mohamad (direktør) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-07-11 fjernes Direktion: Amir Salameh (direktør) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-11 tilføjes Legale ejere: Mayzar Kassem Mohamad (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-07-11 fjernes Legale ejere: Amir Salameh (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-11 tilføjes Reelle ejere: Mayzar Kassem Mohamad (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-07-11 fjernes Reelle ejere: Amir Salameh (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-01 tilføjes Bibranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-03-01 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bistruplund 11, st. tv., 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1256 København K (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1256 København K (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-14 tilføjes Direktion: Amir Salameh (direktør) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-02-14 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-14 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-14 tilføjes Legale ejere: Amir Salameh (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-02-14 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-14 tilføjes Navne: Europia Service ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-13 fjernes Navne: ApS STM nr. 6507 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6507 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-14 tilføjes Reelle ejere: Amir Salameh (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-02-14 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-14 tilføjes Vedtægter: 2023-02-14 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-01 tilføjes Vedtægter: 2023-02-01 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-02-01 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-02)