Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 10, 4., 1620 København V (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 10, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 10, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 42, 12., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-28 tilføjes Navne: Nordicals København A/S (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-27 fjernes Navne: Caton A/S (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-28 tilføjes Vedtægter: 2023-04-28 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-01-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 42, 12., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-01-19 tilføjes Bestyrelse: Henning Forsberg Jensen (formand) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Direktion: Erik Toft Andresen (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsformidlingsvirksomhed, herunder salg og udlejning, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed bl.a. inkluderet asset- og property management, capital markets, due diligence, ejendomsadministration samt andet lignende arbejde. (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-19 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Legale ejere: NORDICALS A/S (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Navne: Caton A/S (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-01-19 tilføjes Reelle ejere: Claus Harald Hommelhoff, Jeppe Dahl Andersen, Niels Backman Dahl-Nielsen (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-01-19 fjernes Reelle ejere: Claus Harald Hommelhoff (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Stiftere: NORDICALS A/S (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Vedtægter: 2023-01-19 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-31)