Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 tilføjes Direktion: Claus Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-08 fjernes Direktion: Lucas Victor Skou Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-08 tilføjes Legale ejere: IEE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-08 fjernes Legale ejere: LVSS ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-07 fjernes Legale ejere: IEE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-08 tilføjes Reelle ejere: Claus Sørensen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-08 fjernes Reelle ejere: Lucas Victor Skou Sørensen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-07 fjernes Reelle ejere: Claus Sørensen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-03 tilføjes Vedtægter: 2023-02-03 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-03 fjernes Direktion: Claus Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 8, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Direktion: Claus Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med flydele og tilhørende udstyr samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-09-30 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-27 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Legale ejere: IEE HOLDING ApS, LVSS ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-01-27 tilføjes Navne: Air Deputy Co. Ltd. ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Reelle ejere: Claus Sørensen, Lucas Victor Skou Sørensen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-01-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Stiftere: LVSS ApS, IEE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 tilføjes Vedtægter: 2023-01-27 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-31)