Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nicolas Alexander Regelink Magnussen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Noah Forsberg Gabel(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Nicolas Alexander Regelink Magnussen | 02.12.2021 | H. Schneekloths Vej 19, 2000 Frederiksberg |
Noah Forsberg Gabel |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
TogInfo I/S | 43809873 | Aktiv | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.09.2023 | 98,00 (km) | Finsensvej 129, 2000 Frederiksberg | Søpark Alle 11E, 4171 Glumsø |
TogInfo I/S. |
Sidst opdateret den 30.01.2023 og angivet som gældende fra 29.01.2023 (598 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Toghill Consulting | 43004298 |
TOGI HOLDING ApS | 10005825 |
TOGI INVEST ApS | 30577868 |
Togiko ApS | 29185778 |
TogInfo I/S | 43809873 |
TOGKIOSKEN TELT 20 A | 21404039 |
Togklodsen | 39412985 |
Togklubben 1:32 | 43562983 |
Togklubben Orø | 35990186 |
TogLeg ApS | 25537777 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Alexander Regelink Magnussen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Noah Forsberg Gabel(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nicolas Alexander Regelink Magnussen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Noah Forsberg Gabel(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 3 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 60 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |