Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | xbrl | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 41, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostervej 8, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-19 tilføjes Hjemmeside: www.kabomani.dk (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervej 8, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2023-01-24 tilføjes Direktion: Patrick Holbek (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed med køb, salg og formidling af brugte genstande og konsulentassistance samt anden dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-24 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: holbek1963@gmail.com (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Legale ejere: Tapirus ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Navne: Kabomani - Frederiksberg ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Reelle ejere: Patrick Holbek (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Stiftere: Tapirus ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Vedtægter: 2023-01-24 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-27)