Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselvej 16, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Bestyrelse: Christian Jørn Schulze (formand) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Binavne: Schulze Family Invest ApS, Schulze Capital Provide ApS, Schulze Capital Invest ApS, Schulze Capital Five ApS, Christian Schulze Capital ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Direktion: Christian Jørn Schulze (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte, at drive virksomhed med investering, rådgivning, konsulentvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-24 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: csc@lr-hus.dk (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Legale ejere: Christian Jørn Schulze, Niclas Jørn Klarsø Schulze, Anne-Cathrine Klarsø Schulze, Thea Klarsø Schulze (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Navne: Schulze Capital ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Reelle ejere: Christian Jørn Schulze, Niclas Jørn Klarsø Schulze, Anne-Cathrine Klarsø Schulze, Thea Klarsø Schulze (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Stiftere: Thea Klarsø Schulze, Niclas Jørn Klarsø Schulze, Christian Jørn Schulze, Anne-Cathrine Klarsø Schulze (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Vedtægter: 2023-01-24 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-27)