Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bak, Bæk & Ankerstjerne Holding ApS. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storenorvej 11, 8340 Malling (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Direktion: Dennis Hasle Laursen (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-24 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Legale ejere: Dennis Hasle Laursen (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Navne: Dennis Hasle Holding ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Reelle ejere: Dennis Hasle Laursen (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-01-24 tilføjes Stiftere: Dennis Hasle Laursen (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Vedtægter: 2023-01-24 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-27)