Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 986.000,00 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 tilføjes Vedtægter: 2023-08-21 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Legale ejere: Pernille-Julia Vig Hjarnaa, Mette Marie Kristiansen, Karina Grønlund Thomas, Arni Holger Ellefsen, Mette Bilstrup, Claus Hybel, William Tolman, Lotte Elmann Wegner, Nikolaj Wulff-Hansen, Christiane Marianne Meulengracht, Bent Agervold Jensen, Henning Jensen (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 3., 1260 København K (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Direktion: Rikke Skouboe (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med erhvervelse, udvikling og drift af ferieboliger, som stilles til rådighed for selskabets til enhver tid værende kapitalejere. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-24 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Hovedbranche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 408.000,00 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Legale ejere: Rikke Skouboe, Pernille-Julia Vig Hjarnaa, Mette Marie Kristiansen, Karina Grønlund Thomas, Arni Holger Ellefsen, Mette Bilstrup, Claus Hybel, William Tolman, Lotte Elmann Wegner, Nikolaj Wulff-Hansen, Christiane Marianne Meulengracht, Bent Agervold Jensen, Henning Jensen (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 fjernes Legale ejere: Rikke Skouboe (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Navne: MH12 Comfort P/S (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Stiftere: William Tolman, Pernille-Julia Vig Hjarnaa, Nikolaj Wulff-Hansen, Mette Marie Kristiansen, Mette Bilstrup, Lotte Elmann Wegner, Karina Grønlund Thomas, Henning Jensen, Claus Hybel, Christiane Marianne Meulengracht, Bent Agervold Jensen, Arni Holger Ellefsen (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Vedtægter: 2023-01-24 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-27)