Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtmandshave 126, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Slangerupgade 42, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 tilføjes Kontaktoplysninger: fn@flyttefirmanyland.com (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-01-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slangerupgade 42, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-01-25 tilføjes Direktion: Frederik Gustav Nyland (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-25 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Legale ejere: F. Nyland Holdings ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Navne: Flyttefirma Nyland ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Reelle ejere: Frederik Gustav Nyland (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Stiftere: F. Nyland Holdings ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Vedtægter: 2023-01-25 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-26)