Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejleåvej 56, 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Direktion: Burhan Yüksel (direktør) (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af arbejdskraft samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-10 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: ninasrengoring@hotmail.com (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Legale ejere: Yüksel Holding ApS (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Navne: Ninas Service ApS (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Reelle ejere: Ibrahim Savran (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Stiftere: Yüksel Holding ApS (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Vedtægter: 2023-01-10 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-24)