Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | xbrl | Direktion | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AEROPLAN ApS. (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2024-07-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: aeroplane software holding ApS. (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-07-25 tilføjes Legale ejere: aeroplane software holding ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-07-25 fjernes Legale ejere: AEROPLAN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-09 tilføjes Direktion: Per Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-09 fjernes Direktion: Bo Vincents (direktør) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-09 tilføjes Reelle ejere: Bo Vincents, Per Jensen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-08 fjernes Reelle ejere: Bo Vincents, Per Jensen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 10, 1., 1208 København K (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Binavne: AHS2023 ApS (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Direktion: Bo Vincents (direktør) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-19 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Legale ejere: AEROPLAN HOLDING ApS, FAKULA ApS, PER JENSEN HOLDING, BILLUND ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2023-01-19 tilføjes Navne: aeroplane software holding ApS (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Reelle ejere: Bo Vincents, Per Jensen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Stiftere: PER JENSEN HOLDING, BILLUND ApS, FAKULA ApS, AEROPLAN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Vedtægter: 2023-01-19 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-24)