Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kallemosen 8, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Varnæsvej 75, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Ladestolpen Holding ApS. (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Looad ApS. (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Varnæsvej 75, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-01-23 tilføjes Direktion: Søren Nielsen Behnfeld (direktør) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandel i selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed og endvidere at foretage anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-23 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Legale ejere: VEMVIS Holding ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Navne: Green Charge Holding ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Reelle ejere: Søren Nielsen Behnfeld (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Stiftere: VEMVIS Holding ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Vedtægter: 2023-01-23 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-23)