Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Direktion: Kent Ernst Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-19 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Legale ejere: Lindeq Holding AS, Stig Bundgaard 2 ApS, MAKS-P ApS, KEHA Invest ApS, Familieselskabet Gantzel Pedersen Holding ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Navne: Selskabet af 19. januar 2023 ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Reelle ejere: Stig Bundgaard (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Stiftere: Stig Bundgaard 2 ApS, MAKS-P ApS, Lindeq Holding AS, KEHA Invest ApS, Familieselskabet Gantzel Pedersen Holding ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-02-02 tilføjes Vedtægter: 2023-02-02 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-30 tilføjes Navne: Selskabet af 19. januar 2023 ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-29 fjernes Navne: Basecon Invest ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Navne: Basecon Invest ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 tilføjes Vedtægter: 2023-01-30 (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-01-19 tilføjes Vedtægter: 2023-01-19 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Direktion: Kent Ernst Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-19 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Legale ejere: Lindeq Holding AS, Stig Bundgaard 2 ApS, MAKS-P ApS, KEHA Invest ApS, Familieselskabet Gantzel Pedersen Holding ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Reelle ejere: Stig Bundgaard (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Stiftere: Stig Bundgaard 2 ApS, MAKS-P ApS, Lindeq Holding AS, KEHA Invest ApS, Familieselskabet Gantzel Pedersen Holding ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-27)