Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Nordahl(virk.: 12) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 25,00 % |
Pct. | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Nordahl | 01.01.2007 | Amicisvej 2, 1852 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Andrew Holding af 2023 ApS | 43792474 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Rekrutteringskompagniet. Aps | 39118521 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Andrew Holding af 2023 ApS. |
Sidst opdateret den 21.01.2023 og angivet som gældende fra 20.01.2023 (615 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Andrew Bettiol | 42081485 |
Andrew Bick | 37725021 |
Andrew Brookes | 41078316 |
Andrew Crittenden Mathews | 34541604 |
Andrew Hoff | 28880014 |
Andrew Makin Holdings ApS | 40625178 |
Andrew Makin Preclinical Consulting ApS | 40625240 |
Andrew Martin | 11972004 |
ANDREW MARTIN CRISP | 14526048 |
Andrew Nolan | 43028324 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Nordahl(virk.: 12) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 25 % | 17 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Nordahl(virk.: 12) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 9 | 3 | 11 |
Pct. | 12 % | 35 % | 12 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |