Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
xbrl | Revisor | Kapital | Revision fravalgt | ||||
Binavne | Navne | Bibranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigma 8, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Krebsen 6, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-19 tilføjes Hjemmeside: https://spakompagniet.dk (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-18 fjernes Hjemmeside: https://badogwellness.dk/ (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@spakompagniet.dk (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-18 fjernes Kontaktoplysninger: info@badogwellness.dk (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-09 tilføjes Vedtægter: 2024-09-09 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-08-30 tilføjes Legale ejere: MAXIMUS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-30 fjernes Legale ejere: DANSK WELLNESS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-29 fjernes Legale ejere: MAXIMUS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-30 tilføjes Reelle ejere: Morten Enevold Vestergaard (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-30 fjernes Reelle ejere: David Storkborg (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-29 fjernes Reelle ejere: Morten Enevold Vestergaard (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-27 fjernes Direktion: David Storkborg (direktør) (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-05 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-05 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krebsen 6, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2023-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Birke Alle 25, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Direktion: Morten Enevold Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Hjemmeside: https://badogwellness.dk/ (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@badogwellness.dk (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2023-06-01 fjernes Kontaktoplysninger: davidstorkborg@gmail.com (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Legale ejere: MAXIMUS HOLDING ApS, DANSK WELLNESS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-06-01 fjernes Legale ejere: DANSK WELLNESS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Reelle ejere: Morten Enevold Vestergaard, David Storkborg (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-06-01 fjernes Reelle ejere: David Storkborg (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-02 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2023-06-02 tilføjes Vedtægter: 2023-06-02 (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2023-02-17 tilføjes Binavne: BAD OG WELLNESS ApS, BAD & WELLNESS ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-16 fjernes Binavne: DANSK WELLNESS ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-17 tilføjes Navne: BADOGWELLNESS.DK ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-16 fjernes Navne: DANSKWELLNESS.DK ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-17 tilføjes Vedtægter: 2023-02-17 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-01-25 tilføjes Binavne: DANSK WELLNESS ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-24 fjernes Binavne: DANSK WELLNES ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-20 tilføjes Binavne: DANSK WELLNES ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-25 tilføjes Navne: DANSKWELLNESS.DK ApS (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-24 fjernes Navne: DANSKWELLNES.DK ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-20 tilføjes Navne: DANSKWELLNES.DK ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-25 tilføjes Vedtægter: 2023-01-25 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-01-20 tilføjes Vedtægter: 2023-01-20 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birke Alle 25, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-01-20 tilføjes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-20 tilføjes Direktion: David Storkborg (direktør) (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb/import og salg af wellnessprodukter såvel engros som på webshop. Endvidere køb og salg af tilbehør til sådanne produkter. (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-20 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-20 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-01-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-20 tilføjes Kontaktoplysninger: davidstorkborg@gmail.com (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-01-20 tilføjes Legale ejere: DANSK WELLNESS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-01-20 tilføjes Reelle ejere: David Storkborg (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-01-20 tilføjes Stiftere: DANSK WELLNESS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-20)