Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brattingsborgvej 20, 2770 Kastrup (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Siciliensgade 7, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siciliensgade 7, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tilegade 35, 4900 Nakskov (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-01-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tilegade 35, 4900 Nakskov (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Direktion: Patrick Moaviya Lind (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Formål: Branchen omfatter selskaber (minus boligselskaber) og enkeltpersoners udlejning af boliger. Herunder udlejning af møblerede boliger, drift af time-share bygninger og pladser til beboelsesvogne. (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-19 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: patrickmoaviyalind@gmail.com (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Legale ejere: Patrick Moaviya Lind (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Navne: Lind Properties ApS (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Reelle ejere: Patrick Moaviya Lind (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Stiftere: Patrick Moaviya Lind (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Vedtægter: 2023-01-19 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-20)