Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Hovedbranche | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-16 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-01 tilføjes Hovedbranche: Bortskaffelse af affald med energiproduktion (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-04-30 fjernes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-08-23 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Sune Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egelund 39, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Bestyrelse: Henning Sejer Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Direktion: Nicolai Sune Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formidle biomasse og køb og salg af produkter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-19 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Legale ejere: H.C. Sønnichsen ApS, HS HOLDING, BOLDERSLEV ApS, N.S.N Holding ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Navne: SeSo Energy A/S (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Reelle ejere: Hans-Christian Svendgaard Sønnichsen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2023-01-19 tilføjes Stiftere: N.S.N Holding ApS, HS HOLDING, BOLDERSLEV ApS, H.C. Sønnichsen ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsens formand i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Vedtægter: 2023-01-19 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-19)