Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 70.000,00 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-21 tilføjes Vedtægter: 2024-06-21 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 91, 7200 Grindsted (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Direktion: Catrine Skår Johannessen (direktør) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-14 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-01-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Legale ejere: Catrine Skår Johannessen, Patrick Holm (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Navne: Skår Designs ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Reelle ejere: Catrine Skår Johannessen, Patrick Holm (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Stiftere: Patrick Holm, Catrine Skår Johannessen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Vedtægter: 2023-01-14 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-19)