Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-15 tilføjes Direktion: Mads Eggers (direktør) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-15 tilføjes Legale ejere: Mads Eggers (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortvej 27, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-15 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Navne: SV27 Holding ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Reelle ejere: Mads Eggers (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Stiftere: Mads Eggers (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Vedtægter: 2023-01-13 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-19)