Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-31 tilføjes Bestyrelse: Per Borup Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-31 tilføjes Vedtægter: 2023-08-31 (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pro Holsted Holding ApS. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålundvej 3, 6670 Holsted (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Direktion: Anna Birgitte Ipsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalforvaltning og drift af plantage. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-09-30 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-19 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Legale ejere: Anna Birgitte Ipsen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Navne: ABI Invest 2 ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Reelle ejere: Anna Birgitte Ipsen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Stiftere: Anna Birgitte Ipsen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Vedtægter: 2023-01-19 (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-19)