Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | xbrl | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 tilføjes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med husdyravl (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-19 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-18 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkeshøjvej 8, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Direktion: Thomas Darø (direktør) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning og drift af ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-16 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Legale ejere: Claus H. Holding ApS, MORTEN SØNDERGAARD INVEST ApS, Michael Juul Johansson, TD - RANDERS ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Navne: Sportsstald Randers ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Reelle ejere: Claus Henriksen, Thomas Darø, Morten Boris Søndergaard, Michael Juul Johansson (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Stiftere: TD - RANDERS ApS, Michael Juul Johansson, MORTEN SØNDERGAARD INVEST ApS, Claus H. Holding ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Vedtægter: 2023-01-16 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-19)