Sektion (alle) | |||||||
xbrl | OphaevelseAfDekret | Dekret | Direktion | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-04 Statstidende OphaevelseAfDekret
Den 2024-06-01 Statstidende Dekret
Den 2024-05-31 tilføjes Direktion: Marek Piotr Balaj (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-30 fjernes Direktion: Marek Piotr Balaj (direktør) (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåstrupvej 30, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Direktion: Marek Piotr Balaj (direktør) (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværks- og entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-19 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Legale ejere: Marek Piotr Balaj (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Navne: Synergi Gruppen ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Reelle ejere: Marek Piotr Balaj (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Stiftere: Marek Piotr Balaj (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-01-19 tilføjes Vedtægter: 2023-01-19 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-31)