Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-20 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-19 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-10 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-01-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 4, 4. tv., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Direktion: Randi Læbo Mahé (direktør) (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-10 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Legale ejere: Randi Læbo Mahé (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Navne: RLM Consulting ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Reelle ejere: Randi Læbo Mahé (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Stiftere: Randi Læbo Mahé (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Vedtægter: 2023-01-10 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-18)