Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2023-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Molevej 10, 6340 Kruså (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Direktion: Peter Christian Provstgaard (direktør) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Legale ejere: Peter Christian Provstgaard, Susanne Dalsgaard Provstgaard (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Navne: SPP Holding II ApS (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Reelle ejere: Peter Christian Provstgaard, Susanne Dalsgaard Provstgaard (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Stiftere: Susanne Dalsgaard Provstgaard, Peter Christian Provstgaard (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molevej 10, 6340 Kruså (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Direktion: Peter Christian Provstgaard (direktør) (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Legale ejere: Peter Christian Provstgaard, Susanne Dalsgaard Provstgaard (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Navne: SPP Holding II ApS (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Christian Provstgaard, Susanne Dalsgaard Provstgaard (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Stiftere: Susanne Dalsgaard Provstgaard, Peter Christian Provstgaard (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Vedtægter: 2023-01-13 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUSANNE OG PETER PROVSTGAARD ApS. (offentliggjort 2023-01-18)