Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skårupørevej 35, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Banevej 21, 4180 Sorø (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-29 tilføjes Hjemmeside: https://www.gringobar.dk/ (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: rdj@haugum.dk (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-12-26 tilføjes Legale ejere: Haugum Dahl Holding ApS (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-26 fjernes Legale ejere: HAUGUM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-01-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevej 21, 4180 Sorø (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-01-16 tilføjes Direktion: Jostein Haugum (direktør) (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive at drive virksomhed med køb og salg af drikkevarer mv. i forbindelse med festivaler mv. og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-16 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Legale ejere: HAUGUM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-01-16 tilføjes Navne: Boblebyen ApS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Reelle ejere: Jostein Haugum (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Stiftere: Jostein Haugum (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Vedtægter: 2023-01-16 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-17)