Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 9, 1. tv., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundbyesgade 28, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 tilføjes Kontaktoplysninger: seandeanlykkeharwood@gmail.com (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundbyesgade 28, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-01-09 tilføjes Direktion: Sean Dean Lykke Harwood (direktør) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-09 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Legale ejere: Sean Dean Lykke Harwood (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Navne: Seandean Lykke Harwood Holding ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Reelle ejere: Sean Dean Lykke Harwood (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Stiftere: Sean Dean Lykke Harwood (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Vedtægter: 2023-01-09 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-16)