Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Oliver Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CreatorHive ApS. (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2023-01-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsagervej 2, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Oliver Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: oliver@melioraventures.dk (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Oliver Christensen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Navne: LTCM ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Oliver Christensen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Stiftere: Oliver Christensen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)